Vorsitz |
Roland Wilde | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | | 28.05.2022 | bis 28.05.2022 |
Stadtverordnete/r |
Carola Behr | CDU | CDU Stadtverordnete | Stadtverordnete | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Carola Behr | CDU | CDU Stadtverordnete | Stadtverordnete | | | |
Thomas Bellizzi | FDP | FDP Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Thomas Bellizzi | FDP | FDP Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Jürgen Eckert | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Jürgen Eckert | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Maike Eckert | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion Stadtverordnete | Stadtverordnete | 07.10.2022 | | von 07.10.2022 |
Peter Egan | WAB | WAB Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Peter Egan | WAB | WAB Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Jan Philipp Fischer | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 28.10.2018 | bis 28.10.2018 |
Uwe Gaumann | CDU | CDU Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Uwe Gaumann | CDU | CDU Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Tim Greiser | CDU | CDU Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Rolf Griesenberg | SPD | SPD Stadtverordnete | Stadtverordnete | 30.10.2018 | | von 30.10.2018 |
Rafael Haase | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Jörg Hansen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Anna-Margarete Hengstler | CDU | CDU Stadtverordnete | Stadtverordnete | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Dustin Holzmann | WAB | WAB Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Dustin Holzmann | WAB | WAB Stadtverordneter | Stadtverordneter | 19.06.2018 | 31.01.2019 | von 19.06.2018 bis 31.01.2019 |
Nicole Johannsen | Die LINKE. | Die LINKE. Stadtverordnete | Stadtverordnete | | 31.12.2019 | bis 31.12.2019 |
Eckehardt Knoll | CDU | CDU Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 30.11.2019 | bis 30.11.2019 |
Cordelia Koenig | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete | Stadtverordnete | | | |
Markus Kubczigk | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Stephan Lamprecht | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Stadtverordneter | Stadtverordneter | 04.10.2019 | | von 04.10.2019 |
Dirk Langbehn | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Detlef Levenhagen | CDU | CDU Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Detlef Levenhagen | CDU | CDU Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Nadine Levenhagen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete | Stadtverordnete | | | |
Susanne Lohmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete | Stadtverordnete | | | |
Monja Löwer | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordnete | Stadtverordnete | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Horst Marzi | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Jessica Mellin | SPD | SPD Stadtverordnete | Stadtverordnete | | 11.09.2019 | bis 11.09.2019 |
Ali Haydar Mercan | Die LINKE. | Die LINKE. Stadtverordneter | Stadtverordneter | 18.06.2018 | 31.08.2022 | von 18.06.2018 bis 31.08.2022 |
Franziska Mey | CDU | CDU Stadtverordnete | Stadtverordnete | 24.07.2018 | 30.06.2019 | von 24.07.2018 bis 30.06.2019 |
Hartmut Möller | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Marleen Möller | SPD | SPD Stadtverordnete | Stadtverordnete | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Marcus Olszok | WAB | WAB Stadtverordneter | Stadtverordneter | 01.02.2019 | 31.07.2022 | von 01.02.2019 bis 31.07.2022 |
Béla Randschau | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Béla Randschau | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Leon Rathje | CDU | CDU Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 14.01.2020 | bis 14.01.2020 |
Achim Reuber | SPD | SPD Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Wolfgang Schäfer | FDP | FDP Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Kristin Schilling | CDU | CDU Stadtverordnete | Stadtverordnete | | | |
Toufic Schilling | CDU | CDU Stadtverordneter | Stadtverordneter | 23.06.2022 | | von 23.06.2022 |
Karen Schmick | WAB | WAB Stadtverordnete | Stadtverordnete | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Karen Schmick | WAB | WAB Stadtverordnete | Stadtverordnete | | | |
Christian Schmidt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Christian Schmidt | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Christian Schubbert-von Hobe | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Christian Schubbert-von Hobe | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Wolfdietrich Siller | CDU | CDU Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Dr. Detlef Steuer | WAB | WAB Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Martina Strunk | CDU | CDU Stadtverordnete | Stadtverordnete | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Benjamin Stukenberg | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Michael Stukenberg | FDP | FDP Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Michael Stukenberg | FDP | FDP Stadtverordneter | Stadtverordneter | | | |
Doris Unger | SPD | SPD Stadtverordnete | Stadtverordnete | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |
Sophie von Hülsen | CDU | CDU Stadtverordnete | Stadtverordnete | 06.08.2021 | | von 06.08.2021 |
Silke von Stockum | Grüne / BM seit 26.02. 2024 | Grüne / BM seit 26.02. 2024 Stadtverordnete | Stadtverordnete | | | |
Alessandra Wolf | CDU | CDU Stadtverordnete | Stadtverordnete | 05.02.2020 | 30.04.2021 | von 05.02.2020 bis 30.04.2021 |
Heino Wriggers | CDU | CDU Stadtverordneter | Stadtverordneter | | 17.06.2018 | bis 17.06.2018 |