Vorsitz |
Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Bürgervorsteher | Bürgervorsteher | 01.04.1998 | 03.01.2012 | von 01.04.1998 bis 03.01.2012 | Bürgervorsteher | Bürgervorsteher |
Ältestenrat | CDU | CDU Bürgervorsteher | Bürgervorsteher | 01.04.2003 | 03.01.2012 | von 01.04.2003 bis 03.01.2012 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Mitgliederversammlung Städtebund SH | CDU | CDU Bürgervorsteher | Bürgervorsteher | 01.04.2003 | 22.06.2008 | von 01.04.2003 bis 22.06.2008 | |
Verein Hospiz e.V. | CDU | CDU Bürgervorsteher | Bürgervorsteher | 01.04.2003 | 22.06.2008 | von 01.04.2003 bis 22.06.2008 | |
Einwohnerversammlung | CDU | CDU Bürgervorsteher | Bürgervorsteher | 14.12.2005 | 03.01.2012 | von 14.12.2005 bis 03.01.2012 | |
Stadtverordnete/r |
Bau- und Planungsausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.04.1998 | 03.01.2012 | von 01.04.1998 bis 03.01.2012 | Bürgervorsteher | Bürgervorsteher |
Fraktion der CDU | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.04.2003 | 03.01.2012 | von 01.04.2003 bis 03.01.2012 | |
Hauptausschuss | CDU | CDU stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 01.04.2003 | 03.01.2012 | von 01.04.2003 bis 03.01.2012 | |
Umweltausschuss | CDU | CDU Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 01.04.2003 | 26.09.2011 | von 01.04.2003 bis 26.09.2011 | |
Finanzausschuss | CDU | CDU Bürgervorsteher | Bürgervorsteher | 29.08.2006 | 26.02.2008 | von 29.08.2006 bis 26.02.2008 | |