Bürgerliche Mitglieder |
Werkausschuss | FDP | FDP stellv. Bürgerliches Ausschussmitglied | stellv. Bürgerliches Ausschussmitglied | 19.06.2018 | 18.06.2023 | von 19.06.2018 bis 18.06.2023 |
Umweltausschuss | FDP | FDP stellv. Bürgerliches Mitglied | stellv. Bürgerliches Mitglied | 26.08.2013 | 13.04.2014 | von 26.08.2013 bis 13.04.2014 |
Umweltausschuss | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 14.04.2014 | 17.06.2018 | von 14.04.2014 bis 17.06.2018 |
Umweltausschuss | FDP | FDP stellv. Bürgerliches Ausschussmitglied | stellv. Bürgerliches Ausschussmitglied | 19.06.2023 | | von 19.06.2023 |
Sozialausschuss | FDP | FDP stellv. Bürgerliches Mitglied | stellv. Bürgerliches Mitglied | 27.01.2014 | 17.06.2018 | von 27.01.2014 bis 17.06.2018 |
Sozialausschuss | FDP | FDP stellv. Bürgerliches Ausschussmitglied | stellv. Bürgerliches Ausschussmitglied | 19.06.2018 | 18.06.2023 | von 19.06.2018 bis 18.06.2023 |
Fraktion der FDP | FDP | FDP Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 26.08.2013 | 17.06.2018 | von 26.08.2013 bis 17.06.2018 |
Fraktion der FDP | FDP | FDP stellv. Bürgerliches Ausschussmitglied | stellv. Bürgerliches Ausschussmitglied | 19.06.2018 | | von 19.06.2018 |
Bildungs-, Kultur- u. Sportausschuss | FDP | FDP stellv. Bürgerliches Mitglied | stellv. Bürgerliches Mitglied | 27.01.2014 | 17.06.2018 | von 27.01.2014 bis 17.06.2018 |
Bildungs-, Kultur- u. Sportausschuss | FDP | FDP stellv. Bürgerliches Ausschussmitglied | stellv. Bürgerliches Ausschussmitglied | 30.10.2018 | 18.06.2023 | von 30.10.2018 bis 18.06.2023 |
Bau- und Planungsausschuss | FDP | FDP stellv. Bürgerliches Mitglied | stellv. Bürgerliches Mitglied | 26.08.2013 | 17.06.2018 | von 26.08.2013 bis 17.06.2018 |
Bau- und Planungsausschuss | FDP | FDP stellv. Bürgerliches Ausschussmitglied | stellv. Bürgerliches Ausschussmitglied | 19.06.2018 | 18.06.2023 | von 19.06.2018 bis 18.06.2023 |