Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorsitz | ||||||||
Umweltausschuss | WAB | WAB Vorsitzender | Vorsitzender | 22.06.2008 | bis 22.06.2008 | Vorsitzender | Vorsitzender | |
Umweltausschuss | WAB | WAB Vorsitzender | Vorsitzender | 23.06.2008 | 28.09.2009 | von 23.06.2008 bis 28.09.2009 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Bürgerliche Mitglieder | ||||||||
Fraktion der WAB | WAB | WAB stellv. Bürgerliches Mitglied | stellv. Bürgerliches Mitglied | 22.06.2008 | bis 22.06.2008 | |||
Umweltausschuss | WAB | WAB stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 29.09.2009 | 06.06.2012 | von 29.09.2009 bis 06.06.2012 |